上海兰卫医学检验所股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾伟雄 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-08-20至2024-12-16 | 142.9万 | 5375万 | 2021-12-20 |
毛志森 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 64 | 2021-12-17至2024-12-16 | 96.25万 | 7300 | 2021-12-20 |
江辉平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-12-01至2024-12-16 | 8300 | - | 2023-12-01 |
裘国华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 69 | 2023-12-01至2024-12-16 | 8300 | - | 2023-12-01 |
石道金 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-12-01至2024-12-16 | 8300 | - | 2023-12-01 |
孙林洁 | 董事 | 大专 | 女 | 49 | 2015-08-20至2024-12-16 | 72.17万 | 480.6万 | 2021-12-17 |
靖慧娟 | 董事 | 中专 | 女 | 53 | 2015-08-20至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-17 |
贺智华 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2015-08-20至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-17 |
张戈 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-09-22至2024-12-16 | 0.00 | - | 2022-09-22 |
刘国权 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 39 | 2017-04-15至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-20 |
郭晶 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2017-04-15至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-17 |
朱剑 | 职工监事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-07-22至2024-12-16 | 45.26万 | - | 2022-07-22 |
王锡谷 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-07-22至2024-12-16 | 50.94万 | - | 2022-07-22 |
高文俊 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 41 | 2017-05-18至2024-12-16 | 92.30万 | - | 2021-12-17 |
评论
上海兰卫医学检验所股份有限公司
上海兰卫医学检验所股份有限公司(曾用名:上海兰卫医学检验所有限公司),成立于2007年,上海兰卫成员,位于上海市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本40051.7万人民币,超过了99%
上海兰卫医学检验所股份有限公司
0
兰卫医学Labway
兰卫医学前身创建于1993年,多年来始终专注检验服务领域,是一家依托医学检验与病理诊断服务,提供全面健康管理解决方案的高科技企业上海兰卫医学检验所股份有限公司(简称兰卫医学)是一家依托医学检验与病理诊
兰卫医学Labway
0
上海易瑞医学检验所有限公司
营利性医疗机构,从事生物科技、计算机科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,药品零售,食品销售,营养健康咨询服务,电子商务(不得从事金融业务),从事货物及技术的进出
上海易瑞医学检验所有限公司
0
上海亿康医学检验所有限公司
许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术
上海亿康医学检验所有限公司
0
上海华大医学检验所有限公司
统一社会信用代码91310115080011374W法定代表人周双涛注册资本12000万人民币成立日期2013-09-29企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续工商注
上海华大医学检验所有限公司
0
上海思路迪医学检验所有限公司
营利性医疗机构,非临床诊断用生物试剂研究,医疗器械经营,应用软件开发、销售,计算机及辅助设备的销售,从事计算机科技、医学科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,生物技术推广服务,
上海思路迪医学检验所有限公司
0