广东北创光电科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖顺东 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 49 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 1321万 | 2023-05-31 |
覃亚 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 512.3万 | 2023-05-31 |
周波 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 49 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 180万 | 2023-05-31 |
黄国山 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2018-09-15至2026-05-29 | - | 18.1万 | 2023-05-31 |
肖艳飞 | 董事 | 高中 | 女 | 47 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 798.7万 | 2023-05-31 |
刘军海 | 董事 | 初中 | 男 | 52 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 318.7万 | 2023-05-31 |
宋志文 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 40 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 5.755万 | 2023-05-31 |
陆红书 | 监事 | 中专 | 男 | 47 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | 78.93万 | 2023-05-31 |
刘朝 | 职工监事 | 大专 | 女 | 35 | 2016-10-28至2026-05-29 | - | - | 2023-05-15 |
易牧宇 | 董事会秘书,财务负责人 | - | - | - | 2024-01-02至2026-05-29 | - | - | 2024-01-04 |
评论
杭州威利广光电科技股份有限公司
杭州威利广光电科技股份有限公司(曾用名:杭州威利广科技有限公司),成立于2000年,威利广成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本3646万人民币,
杭州威利广光电科技股份有限公司
0
武汉中谷联创光电科技股份有限公司
武汉中谷联创光电科技股份有限公司(曾用名:武汉中谷电源设备有限公司),成立于2001年,位于湖北省武汉市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本2000万人民币,超过了96%的湖北省同行,
武汉中谷联创光电科技股份有限公司
0
重庆鑫翎创福光电科技股份有限公司
一般项目:新材料技术研发;合成材料销售;生产、销售:计算机零部件、太阳能光学板片;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限制的除外)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。(除依法须经批
重庆鑫翎创福光电科技股份有限公司
0
中航光电科技股份有限公司
一般项目:电子元器件制造;机械电气设备制造;制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;光缆制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中航光电科技股份有限公司
0