常熟市国瑞科技股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛颖 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-09-30至2024-09-14 | 0.00 | - | 2022-10-01 |
高松青 | 董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-12-08至2024-09-14 | 0.00 | - | 2023-12-09 |
杨峰 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2020-09-14至2024-09-14 | 4.160万 | - | 2023-11-22 |
徐雪强 | 董事 | 中专 | 男 | 47 | 2021-09-15至2024-09-14 | 47.24万 | - | 2021-09-16 |
夏虹 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-09-15至2024-09-14 | 36.11万 | - | 2021-09-16 |
赵荣祥 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-09-15至2024-09-14 | 6.000万 | - | 2021-09-16 |
吴引引 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 52 | 2021-09-15至2024-09-14 | 6.000万 | - | 2021-09-16 |
王一舒 | 独立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2021-09-15至2024-09-14 | 6.000万 | - | 2021-09-16 |
伍宏发 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2023-12-08至2024-09-14 | 51.36万 | - | 2023-12-09 |
叶兵 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-12-08至2024-09-14 | 0.00 | - | 2023-12-09 |
于根林 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-09-15至2024-09-14 | 31.25万 | - | 2021-09-16 |
张小芳 | 职工监事 | 大专 | 女 | 37 | 2021-09-15至2024-09-14 | 15.50万 | - | 2021-09-16 |
绳家强 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 43 | 2023-11-27至2024-09-14 | 3.570万 | - | 2023-11-28 |
赵辉章 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-11-27至2024-09-14 | 3.570万 | - | 2023-11-28 |
袁勇强 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-11-27至2024-09-14 | 3.570万 | - | 2023-11-28 |
杨建东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2015-06-27至2024-09-14 | 39.98万 | 3.78万 | 2021-09-16 |
评论