四川金安特农业股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查勇 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 43 | 2016-05-10至2024-11-01 | - | 1031万 | 2021-11-03 |
程全根 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2015-12-25至2024-11-01 | - | 205.2万 | 2021-11-03 |
尹利 | 董事 | 大专 | 女 | 62 | 2015-09-15至2024-11-01 | 0.00 | 373.3万 | 2021-11-03 |
陈静 | 董事 | 大专 | 女 | 45 | 2015-09-15至2024-11-01 | 0.00 | 226.1万 | 2021-11-03 |
李晓霞 | 董事 | 大专 | 女 | 44 | 2015-09-15至2024-11-01 | 0.00 | 117.7万 | 2021-11-03 |
蔡仁贤 | 董事 | 中专 | 男 | 78 | 2015-09-15至2024-11-01 | 0.00 | 393万 | 2021-11-03 |
蒲启育 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2018-09-25至2024-11-01 | 0.00 | 142.1万 | 2021-11-03 |
何莉 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 54 | 2015-09-15至2024-11-01 | 0.00 | 157.4万 | 2021-11-03 |
刘斌 | 监事 | 大专 | 男 | 56 | 2018-09-25至2024-11-01 | 0.00 | 31.42万 | 2021-11-03 |
高仕元 | 职工监事 | 大专 | 男 | 46 | 2018-03-26至2024-11-01 | - | 3.265万 | 2021-11-03 |
康峻萍 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 26 | 2021-11-02至2024-11-01 | - | - | 2021-11-03 |
杨果 | 总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2020-04-30至2024-11-01 | - | 33.78万 | 2021-11-03 |
评论