蓝桃文化(西安)股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫强 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2015-12-29 至 2025-01-04 | - | 158万 | 2022-01-06 |
闫伟 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 大专 | 男 | 46 | 2015-12-29 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
周纯 | 董事 | 中专 | 女 | 47 | 2022-01-05 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
刘宏伟 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-01-05 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
王伟 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2022-01-05 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
尹朋 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2015-12-29 至 2025-01-04 | - | 65.18万 | 2022-01-06 |
陈美华 | 监事 | 大专 | 女 | 34 | 2022-01-05 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
杨强强 | 职工监事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-01-05 至 2025-01-04 | - | - | 2022-01-06 |
评论