龙井市龙参农业生态股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘曦元 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 36 | 2023-05-24 至 2024-07-07 | - | - | 2023-05-24 |
叶培胜 | 董事 | 本科 | 男 | 68 | 2019-06-19 至 2024-07-07 | 0.00 | - | 2021-07-08 |
戴平 | 董事 | 中专 | 男 | 57 | 2022-01-28 至 2024-07-07 | - | - | 2022-01-28 |
蒋春雨 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-01-13 至 2024-07-07 | - | - | 2023-01-13 |
李彦 | 董事 | 本科 | 男 | 29 | 2023-01-13 至 2024-07-07 | - | - | 2023-01-13 |
夏佳峰 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 34 | 2021-07-16 至 2024-07-07 | - | - | 2021-07-16 |
张涛 | 监事 | 本科 | 男 | 32 | 2023-05-17 至 2024-07-07 | - | - | 2023-05-17 |
张佳宁 | 监事 | 本科 | 女 | 31 | 2020-11-18 至 2024-07-07 | - | - | 2021-07-08 |
评论