江苏凯达重工股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许亚南 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 65 | 2007-02-16至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
唐留平 | 董事,常务副总经理 | - | 男 | 61 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
蒋薇 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
钱百能 | 董事 | - | 男 | 61 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
单奕 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 34 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
金建春 | 独立董事 | 大专 | 男 | 52 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
沈义 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
蒋国耀 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 60 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
张伟国 | 监事 | 大专 | 男 | 51 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
季留平 | 监事 | - | 男 | 55 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
周国祥 | 副总经理 | 大专 | 男 | 58 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
万伟华 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2021-12-20至2024-12-20 | - | - | 2023-01-17 |
评论
凯达重工
凯达集团成立于2007年2月16日,是江苏国冶控股有限公司全资子公司,专业生产热轧轨梁生产线、型钢生产线全套轧辊、辊环、辊轴和带钢生产线、棒线生产线全套轧辊,大型耐磨铸件和高温合金铸件。
凯达重工
0
江苏八达重工机械股份有限公司
起重机、挖掘机、特种物流机械、装卸抢险机器人设计、制造、销售;相关产品的技术咨询及售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏八达重工机械股份有限公司
0
江苏华阳重工股份有限公司
石油钻采专用设备、海洋工程设备、环保设备、新能源设备制造、技术开发、技术转让、技术推广服务;普通货物道路运输;船用配套设备制造、研发、维修服务;不锈钢制品、铜制品、铝合金制品、橡胶密封件、粮油机械制造
江苏华阳重工股份有限公司
0
江苏大德重工股份有限公司
江苏大德重工股份有限公司(曾用名:江苏大德重工有限公司),成立于2007年,位于江苏省无锡市,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本1300万人民币,超过了92%的江苏省同行,实缴资本13
江苏大德重工股份有限公司
0
江苏鹏威重工股份有限公司
江苏鹏威重工股份有限公司(曾用名:江苏鹏威重型设备有限公司),成立于2013年,位于江苏省南通市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本4200万人民币,超过了97%的江苏省同行,实缴资本
江苏鹏威重工股份有限公司
0