山西百得科技开发股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩凌 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 46 | 2019-03-11至2025-05-18 | - | 1229万 | 2022-05-20 |
孟繁娟 | 董事 | 本科 | 女 | 38 | 2023-11-03至2025-05-18 | - | - | 2023-11-03 |
温志国 | 董事 | 中专 | 男 | 44 | 2022-12-19至2025-05-18 | - | - | 2022-12-19 |
徐维迪 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-05-19至2025-05-18 | - | - | 2022-05-20 |
韩溧 | 董事 | 大专 | 女 | 43 | 2021-07-26至2025-05-18 | - | 135万 | 2022-05-20 |
薛改珍 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 45 | 2016-01-31至2025-05-18 | 0.00 | 44万 | 2022-05-20 |
郭彩林 | 监事 | 本科 | 女 | 49 | 2024-05-09至2025-05-18 | - | - | 2024-05-09 |
李志友 | 监事 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-06-08至2024-05-09 | - | - | 2024-05-09 |
谢晓云 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-10-18至2025-05-18 | - | - | 2023-10-19 |
寇淑丽 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 44 | 2022-03-22至2025-05-18 | - | - | 2022-05-20 |
评论