深圳天德钰科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭英麟 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2019-12-20至2026-09-10 | 289.6万 | 44.25万 | 2023-09-12 |
梅琮阳 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-12-20至2026-09-10 | 287.4万 | 30.6万 | 2023-09-12 |
施青 | 董事 | 硕士 | 男 | 34 | 2020-10-15至2026-09-10 | 0.00 | - | 2023-09-12 |
郑光廷 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-09-30至2026-09-10 | 9.600万 | - | 2023-09-12 |
韩建春 | 独立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-09-30至2026-09-10 | 9.600万 | - | 2023-09-12 |
陈辉 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-09-11至2026-09-10 | 2.910万 | - | 2023-09-12 |
蔡坤宪 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2024-05-06至2026-09-10 | - | - | 2024-05-07 |
陈柏苍 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-09-30至2026-09-10 | 0.00 | - | 2023-09-12 |
郭礽方 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-09-11至2026-09-10 | 0.00 | - | 2023-09-12 |
张依 | 职工监事 | 本科 | 女 | 33 | 2023-09-11至2026-09-10 | 5.630万 | - | 2023-08-26 |
邓玲玲 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 女 | 55 | 2020-07-24至2026-09-10 | 152.0万 | 7.75万 | 2023-09-12 |
王飞英 | 市场总监 | - | 男 | 55 | 2021-05-17至2026-09-10 | 165.1万 | - | 2023-09-12 |
谢瑞章 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-09-30至2026-09-10 | 176.5万 | 30.75万 | 2023-09-12 |
评论