武汉里得电力科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王颂锋 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-08-06至2024-08-30 | 46.65万 | 1817万 | 2022-04-26 |
周跃 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2016-06-21至2024-08-30 | 37.56万 | 180.2万 | 2022-04-26 |
兰山 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2015-08-06至2024-08-30 | 32.97万 | - | 2022-04-26 |
肖昊来 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 47 | 2019-07-01至2024-08-30 | 35.83万 | - | 2022-04-26 |
刘延东 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2019-12-01至2024-08-30 | 40.31万 | - | 2022-04-26 |
彭湃 | 董事 | 硕士 | 男 | 35 | 2019-12-01至2024-08-30 | - | - | 2022-04-26 |
阮江军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2019-12-01至2024-08-30 | 6.000万 | - | 2022-04-26 |
夏勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2019-12-01至2024-08-30 | 6.000万 | - | 2022-04-26 |
罗飞 | 独立董事 | 博士 | 男 | 72 | 2019-12-01至2024-08-30 | 6.000万 | - | 2022-04-26 |
陈静 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 40 | 2015-08-06至2024-08-30 | 32.99万 | - | 2022-04-26 |
萧凤娜 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2019-11-01至2024-08-30 | - | - | 2022-04-26 |
张瀚 | 监事 | 硕士 | 男 | 35 | 2019-12-01至2024-08-30 | - | - | 2022-04-26 |
李鑫 | 职工监事 | 大专 | 男 | 40 | 2015-08-06至2024-08-30 | 17.64万 | - | 2022-04-26 |
李秀琼 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2019-12-01至2024-08-30 | 27.27万 | - | 2022-04-26 |
尤昶 | 副总经理 | 大专 | 女 | 51 | 2019-06-01至2024-08-30 | 18.35万 | - | 2022-04-26 |
评论