福建清铧茶业股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林清修 | 董事长,董事,总经理 | 小学 | 男 | 47 | 2017-03-18至2026-04-16 | - | - | 2023-04-18 |
邱政华 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-04-17至2026-04-16 | - | - | 2023-04-18 |
叶兰兰 | 董事 | 中专 | 女 | 29 | 2020-04-03至2026-04-16 | - | - | 2020-04-03 |
李碧云 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 37 | 2017-03-18至2026-04-16 | - | - | 2023-04-18 |
何紫英 | 董事 | 初中 | 女 | 47 | 2017-03-18至2026-04-16 | 0.00 | - | 2020-04-03 |
江国兴 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 61 | 2024-01-19至2026-04-16 | - | - | 2024-01-22 |
周福海 | 职工监事 | 大专 | 男 | 39 | 2018-08-07至2026-04-16 | - | - | 2023-03-30 |
朱晓芬 | 职工监事 | 大专 | 女 | 30 | 2020-03-17至2026-04-16 | - | - | 2023-03-30 |
评论