杭州网银互联科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何洪忠 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 45 | 2015-08-10至今 | - | 1231万 | 2016-08-03 |
余宏智 | 董事,副总经理 | - | 男 | 47 | 2015-08-10至今 | - | 1057万 | 2016-08-03 |
郑宏 | 独立董事 | - | - | - | 2016-08-19至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
李有星 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2016-08-19至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
姚铮 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2016-08-19至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
韩军 | 董事,副总经理 | - | 男 | 45 | 2015-08-10至今 | - | 528.9万 | 2015-12-22 |
陈绍赛 | 监事会主席 | - | 男 | 36 | 2015-08-10至今 | - | - | 2015-12-22 |
赵伟 | 监事 | - | 男 | 41 | 2015-08-10至今 | - | - | 2015-12-22 |
汪爱芳 | 职工监事 | - | 女 | 44 | 2015-08-10至今 | - | - | 2015-12-22 |
吴冬轶 | 财务总监 | - | 男 | 41 | 2015-08-10至今 | - | - | 2015-12-22 |
许琴 | 董事会秘书,副总经理 | - | 女 | 45 | 2015-08-10至今 | - | - | 2016-08-29 |
评论