天康生物股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张杰 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2024-04-29至2026-02-02 | 0.00 | - | 2024-04-30 |
成辉 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2003-12-20至2026-02-02 | 60.00万 | - | 2023-02-10 |
许衡 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-02-03至2026-02-02 | 42.00万 | - | 2023-02-10 |
董海英 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2023-02-03至2026-02-02 | 0.00 | - | 2023-02-04 |
李刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-02-03至2026-02-02 | 9.170万 | - | 2023-02-04 |
陈克峰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 57 | 2023-02-03至2026-02-02 | 9.170万 | - | 2023-02-04 |
屈勇刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2023-02-03至2026-02-02 | 9.170万 | - | 2023-02-04 |
张涛 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 54 | 2023-02-09至2026-02-02 | 0.00 | - | 2023-02-10 |
刘江 | 监事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-03-15至2026-02-02 | 0.00 | - | 2023-02-04 |
杜英杰 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 35 | 2023-02-03至2026-02-02 | 17.48万 | - | 2023-02-04 |
黄雅璇 | 人力资源总监 | 硕士 | 女 | 49 | 2016-03-18至2026-02-02 | 25.00万 | - | 2023-02-10 |
耿立新 | 财务总监 | 本科 | 男 | 57 | 2010-01-21至2026-02-02 | 30.00万 | - | 2023-02-10 |
罗晓文 | 审计总监 | 本科 | 男 | 55 | 2019-10-25至2026-02-02 | 25.00万 | - | 2023-02-10 |
何玉斌 | 法务总监 | 本科 | 男 | 55 | 2016-03-18至2026-02-02 | 20.00万 | - | 2023-02-10 |
郭运江 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 54 | 2010-01-21至2026-02-02 | 30.00万 | - | 2023-02-10 |
评论