浙江永强集团股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢建勇 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 54 | 2010-06-12至2025-07-28 | 40.00万 | 1.347亿 | 2022-07-30 |
谢建平 | 副董事长,董事 | - | 男 | 52 | 2019-07-29至2025-07-28 | 75.00万 | 1.091亿 | 2022-07-30 |
谢建强 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2019-07-29至2025-07-28 | 75.00万 | 9761万 | 2022-07-30 |
施服斌 | 董事,常务副总裁,副总裁,财务负责人 | 硕士 | 男 | 52 | 2013-06-18至2025-07-28 | 70.00万 | 1万 | 2022-07-30 |
王洪阳 | 董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 47 | 2012-10-26至2025-07-28 | 41.20万 | 1万 | 2022-07-30 |
周虎华 | 副总裁 | - | 男 | 49 | 2019-07-29至2025-07-28 | 68.96万 | - | 2022-07-30 |
邱迎峰 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2024-05-16至2025-07-28 | - | - | 2024-05-17 |
孙奉军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-05-16至2025-07-28 | - | - | 2024-05-17 |
蒋慧玲 | 独立董事 | 本科 | 女 | 44 | 2024-05-16至2025-07-28 | - | - | 2024-05-17 |
胡凌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2019-07-29至2025-07-28 | 8.000万 | - | 2022-07-30 |
陈杨思嘉 | 董事 | - | 女 | 39 | 2024-05-16至2025-07-28 | 29.76万 | 1万 | 2024-05-17 |
冯碗仙 | 监事会主席 | - | 女 | 43 | 2024-05-16至2025-07-28 | - | - | 2024-05-17 |
朱炜 | 监事 | - | 女 | 43 | 2019-07-29至2025-07-28 | 36.36万 | 3700 | 2022-07-30 |
洪麟芝 | 职工监事 | - | 女 | 40 | 2016-06-20至2025-07-28 | 45.91万 | 1.625万 | 2022-07-30 |
评论
浙江永盛科技有限公司
一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;合成纤维制造;合成材料制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具
浙江永盛科技有限公司
0
浙江永航汽车配件有限公司
生产销售汽车摩托车锻造毛坯件、汽车关键零部件、减震器及高档五金件;五金工具、机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务;货运:普通货运;涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批
浙江永航汽车配件有限公司
0
浙江永太科技股份有限公司
农药(不含危险化学品)的销售(凭许可证经营)。有机中间体(不含危险化学品和易制毒化学品)、机械设备制造和销售,生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务,仪器仪表、化工产品(不含危险化学品
浙江永太科技股份有限公司
0
浙江永阳科技有限公司
仪器仪表制造、加工、销售、维修;软件开发;电子元件、集成电路、高低压电器及配件、电气成套设备制造、加工、销售、维修;技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江永阳科技有限公司
0
浙江永盛科技股份有限公司
浙江永盛科技股份有限公司(曾用名:浙江永盛仪表有限公司),成立于1997年,杭州宇亮成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本6987.9382万人民币,超过了98%的
浙江永盛科技股份有限公司
0