精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐友华 | 董事长,董事,总经理 | 中专 | 男 | 49 | 2016-08-10至2026-08-24 | - | 562.1万 | 2023-08-25 |
黄小平 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 41 | 2022-07-12至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
方健虎 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2021-10-14至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
周建华 | 董事 | - | 男 | 48 | 2022-07-12至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
阳召成 | 董事 | - | 男 | 40 | 2022-07-12至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
赖春华 | 董事 | 中专 | 女 | 36 | 2020-03-12至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
孙志军 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 48 | 2016-08-10至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
余庆旋 | 监事 | 本科 | 男 | 50 | 2016-08-10至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
潘立志 | 监事 | 大专 | 男 | 43 | 2020-06-17至2026-08-24 | - | - | 2023-08-25 |
评论