安徽华谊实业控股股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金祖森 | 董事长,董事,总经理,财务总监 | 大专 | 男 | 62 | 2015-10-09至今 | - | 2830万 | 2017-03-03 |
杨明 | 副董事长,董事,副总经理 | 中专 | 男 | 55 | 2015-10-09至今 | - | 2494万 | 2015-12-23 |
李卫民 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2015-10-09至今 | 0.00 | 160万 | 2015-12-23 |
刘艳芳 | 董事 | 本科 | 女 | 61 | 2015-10-09至今 | 0.00 | 30万 | 2015-12-23 |
张华 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
汪军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2017-09-28至今 | - | - | 2017-09-28 |
李秀云 | 监事 | 大专 | 女 | 38 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
吴卫平 | 职工监事 | 高中 | 男 | 43 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
文祝平 | 副总经理 | 大专 | 男 | 46 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
段敦波 | 副总经理 | 大专 | 男 | 42 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
评论
安徽华信国际控股股份有限公司
安徽华信国际控股股份有限公司(曾用名:安徽华星化工股份有限公司),成立于1998年,上海中安联合投资基金成员,位于安徽省马鞍山市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本22778
安徽华信国际控股股份有限公司
0
上海谊盛实业股份有限公司
别称上海杰通实业股份有限公司地址上海市/浦东新区/张江镇/中国上海自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢2130室股东信息对外投资1个历史对外投资2个公司名称上海谊盛实业股份有限公司上市状态终止上市股票
上海谊盛实业股份有限公司
0
武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉三镇实业控股股份有限公司(曾用名:武汉三镇实业股份有限公司),成立于1998年,武汉市城市建设投资开发集团成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事公共设施管理业为主的企业。企业注册资本70956.96
武汉三镇实业控股股份有限公司
0
安徽协诚实业股份有限公司
安徽协诚实业股份有限公司(曾用名:芜湖协诚金属制品有限公司),成立于2010年,位于安徽省芜湖市,是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本3280万人民币,超过了85%的安徽省同行
安徽协诚实业股份有限公司
0