天津鹏翎集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王志方 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 18.00万 | 3.032亿 | 2023-12-15 |
王华杰 | 副董事长,董事 | 中专 | 男 | 49 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 6.000万 | - | 2023-12-15 |
王东 | 董事,总裁 | 大专 | 男 | 53 | 2023-12-14 至 2026-12-13 | 6.820万 | - | 2023-12-15 |
魏泉胜 | 董事,董事会秘书,副总裁 | - | 男 | 42 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 40.04万 | - | 2023-12-15 |
高贤华 | 副总裁 | 本科 | 男 | 44 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 81.03万 | 31.22万 | 2023-12-15 |
田进平 | 副总裁 | - | 男 | 46 | 2019-03-28 至 2026-12-13 | 47.81万 | - | 2023-12-15 |
范笑飞 | 副总裁,财务总监 | 中专 | 男 | 46 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 29.33万 | - | 2023-12-15 |
盛元贵 | 独立董事 | - | 男 | 53 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 7.500万 | - | 2023-12-15 |
高青 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2023-12-14 至 2026-12-13 | 0.00 | - | 2023-12-15 |
余伟平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 7.500万 | - | 2023-12-15 |
梁臣 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 50 | 2020-12-10 至 2026-12-13 | 5.000万 | - | 2023-12-15 |
姜春娟 | 监事 | 本科 | 女 | 29 | 2022-05-23 至 2026-12-13 | 1.330万 | - | 2023-12-15 |
王艳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2023-12-14 至 2026-12-13 | 15.16万 | - | 2023-12-15 |
评论
天津鹏翎集团股份有限公司
天津鹏翎集团股份有限公司(曾用名:天津鹏翎胶管股份有限公司),成立于1988年,位于天津市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本75537.88万人民币,并已于2023年完成了定向增发
天津鹏翎集团股份有限公司
0
天津凯尔翎集团有限公司
统一社会信用代码91120112079635454D法定代表人侯少玲注册资本5000万人民币成立日期2013-10-22企业类型有限责任公司人员规模500-999人登记状态存续工商注册号1201120
天津凯尔翎集团有限公司
0
天津生机集团股份有限公司
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;兽药经营;消毒剂销售(不含危险化学品);畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;医护人员防护用品零售;宠物食品及用品批发;饲料生产专用设
天津生机集团股份有限公司
0
天津同仁堂集团股份有限公司
天津同仁堂集团股份有限公司(曾用名:天津市第四中药厂),成立于1981年,位于天津市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本11000万人民币,实缴资本4620万人民币,并已于2021年完成了
天津同仁堂集团股份有限公司
0
天津安达集团股份有限公司
仓储(不含危险品);劳务服务;绿化服务;会议服务;水电安装;装卸搬运;机械制造;物流信息系统技术开发、咨询、服务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品、化妆品、机械设备及配件、五金交电的批发兼零售(含网上
天津安达集团股份有限公司
0
天津钢管集团股份有限公司
一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;金属制品销售;金属矿石销售;热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;汽车租赁;机械设备租赁
天津钢管集团股份有限公司
0