苏州东奇信息科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴乐南 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 72 | 2013-03-26至2025-04-19 | - | - | 2022-04-21 |
王向宏 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2017-11-16至2025-04-19 | 0.00 | - | 2022-04-21 |
姚平 | 董事 | 本科 | 女 | 71 | 2013-03-26至2025-04-19 | - | 100.4万 | 2022-04-21 |
刘晓峰 | 董事 | 大专 | 男 | 58 | 2015-06-12至2025-04-19 | 0.00 | 4.057万 | 2022-04-21 |
桑爱武 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2024-04-16至2025-04-19 | - | - | 2024-04-17 |
张友芳 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 47 | 2013-03-26至2025-04-19 | 0.00 | 22.61万 | 2022-04-21 |
刘世贵 | 监事 | 本科 | 男 | 67 | 2015-06-12至2025-04-19 | 0.00 | 6.012万 | 2022-04-21 |
史亚光 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2013-03-26至2025-04-19 | - | 5.001万 | 2022-04-21 |
赵芹 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 44 | 2018-04-26至2025-04-19 | - | 1.995万 | 2022-04-21 |
评论