北京中长石基信息技术股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李仲初 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 61 | 2005-01-20至2025-12-01 | 9.010万 | 14.89亿 | 2022-12-06 |
李殿坤 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2016-11-28至2025-12-01 | 0.00 | 1544万 | 2022-12-06 |
赖德源 | 董事,副总裁,财务总监 | 本科 | 男 | 61 | 2005-01-20至2025-12-01 | 117.0万 | 45.86万 | 2022-12-06 |
罗芳 | 董事会秘书,副总裁 | 本科 | 女 | 46 | 2011-06-17至2025-12-01 | 107.7万 | 22.93万 | 2022-12-06 |
王敏敏 | 副总裁 | 本科 | 女 | 62 | 2011-01-24至2025-12-01 | 102.0万 | 37.96万 | 2022-12-06 |
关东玉 | 副总裁 | 本科 | 男 | 61 | 2009-12-23至2025-12-01 | 114.1万 | 30.58万 | 2022-12-06 |
陶涛 | 独立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2019-12-02至2025-12-01 | 6.000万 | - | 2022-12-03 |
刘剑锋 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2019-12-02至2025-12-01 | 6.000万 | - | 2022-12-03 |
庄卓然 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-04-06至2025-12-01 | 0.00 | - | 2022-12-03 |
娄树林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-12-02至2025-12-01 | 6.000万 | - | 2022-12-03 |
郭明 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 68 | 2010-11-15至2025-12-01 | 14.50万 | - | 2022-12-06 |
张广杰 | 监事 | - | 男 | 64 | 2008-07-25至2025-12-01 | 6.000万 | - | 2022-12-03 |
王淑杰 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 56 | 2005-01-20至2025-12-01 | 81.70万 | - | 2022-12-03 |
金凯文 | 首席运营官 | - | 男 | 62 | 2015-06-30至2025-12-01 | 284.3万 | 45.86万 | 2022-12-06 |
评论