苏州瀚川智能科技股份有限公司股东信息
一共
24个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州瀚川投资管理有限公司 | 48.4451% | 3648.8556万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | 29.1846% | 2015-10-20 |
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 11.7528% | 885.2166万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | 5.32% | 2016-11-17 |
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.158% | 539.136万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2015-12-24 |
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.1578% | 313.1622万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | 1.2% | 2016-11-17 |
苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.8806% | 216.9666万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
朱勇 | 2.5991% | 195.7608万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2016-07-14 |
张洪铭 | 1.9565% | 147.3633万元人民币 | 2016-11-10 | - | - | 2.1042% | 2012-11-16 |
国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 1.9204% | 144.6417万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
上海苏瀚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.9204% | 144.6417万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
吴智勇 | 1.8903% | 142.3737万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2016-07-14 |
邹安琳 | 1.8903% | 142.3737万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2016-07-14 |
洪昌立 | 1.7133% | 129.0411万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2016-07-14 |
曾学明 | 1.5362% | 115.7085万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
北京博荣创投科技中心(有限合伙) | 1.4177% | 106.7823万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2016-12-05 |
唐高哲 | 1.3712% | 103.275万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | 1.2033% | 2016-06-03 |
天津华成欧伦投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.9602% | 72.3249万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9602% | 72.3249万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2015-12-24 |
张景耀 | 0.9602% | 72.3249万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
周春琴 | 0.9602% | 72.3249万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
郭琳 | 0.9602% | 72.3249万元人民币 | 2017-12-11 | - | - | - | 2017-07-21 |
评论