深圳市英威腾电气股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄申力 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 58 | 2006-08-12至2024-08-18 | 189.3万 | 6897万 | 2021-08-21 |
田华臣 | 董事,总裁,财务总监 | 博士 | 男 | 53 | 2022-05-20至2024-08-18 | 180.0万 | 80万 | 2022-10-13 |
杨林 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 57 | 2015-08-19至2024-08-18 | 144.4万 | 1905万 | 2021-08-21 |
徐铁柱 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-10-11至2024-08-18 | 128.1万 | 234.5万 | 2022-10-13 |
张清 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2018-08-16至2024-08-18 | 143.8万 | 1040万 | 2021-08-20 |
李颖 | 董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2015-08-19至2024-08-18 | 83.50万 | 304.6万 | 2021-08-20 |
郑亚明 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2006-08-12至2024-08-18 | 3.000万 | 140.1万 | 2021-08-20 |
何志聪 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2018-08-16至2024-08-18 | 8.000万 | - | 2021-08-20 |
孙俊英 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 63 | 2020-08-24至2024-08-18 | 8.000万 | - | 2021-08-20 |
辛然 | 独立董事 | 本科 | 男 | 43 | 2020-08-24至2024-08-18 | 8.000万 | - | 2021-08-20 |
董瑞勇 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-08-19至2024-08-18 | 117.0万 | 169.5万 | 2021-08-21 |
孙波 | 监事 | 本科 | 女 | 53 | 2021-08-19至2024-08-18 | 52.67万 | 18万 | 2021-08-20 |
林丽芬 | 职工监事 | 本科 | 女 | 44 | 2021-07-22至2024-08-18 | 41.05万 | - | 2024-04-09 |
鄢光敏 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2011-06-21至2024-08-18 | 73.00万 | 81.41万 | 2021-08-21 |
评论
威腾电气
成立于29004年,专注于高低压母线、成套电气、智能元器件、铜铝材、光伏焊带等产品的研发与制造的企业,致力于为新型电力、数据通讯、轨道交通等行业客户提供优质的产品解决方案与服务威腾电气(股票代码:68
威腾电气
0
英威腾invt
于2002年成立,工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源等主要领域,营销和服务网络遍布全球多个国家和地区深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称英威腾)是国
英威腾invt
0
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
统一社会信用代码91440300311606894N法定代表人张科孟注册资本32912.8922万人民币成立日期2014-09-17企业类型有限责任公司人员规模100-499人登记状态存续工商注册号4
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
0