苏宁环球股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张桂平 | 董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 73 | 2005-12-10至2026-10-29 | 165.2万 | 5.256亿 | 2023-10-31 |
李伟 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 57 | 2008-08-12至2026-10-29 | 38.53万 | 224.9万 | 2023-10-31 |
蒋立波 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 43 | 2019-12-23至2026-10-29 | 24.02万 | 143.8万 | 2023-10-31 |
祝遵宏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-10-30至2026-10-29 | 1.330万 | - | 2023-10-31 |
杨登峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-10-30至2026-10-29 | 1.330万 | - | 2023-10-31 |
张康黎 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2008-08-12至2026-10-29 | 68.96万 | 4.537亿 | 2023-10-31 |
程德俊 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-10-15至2026-10-29 | 8.000万 | - | 2023-10-31 |
李俊 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2019-12-06至2026-10-29 | 23.43万 | 47.52万 | 2023-10-31 |
史臻 | 监事 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-12-23至2026-10-29 | 36.00万 | - | 2023-10-31 |
向喆 | 职工监事 | 大专 | 男 | 39 | 2022-01-27至2026-10-29 | 27.06万 | - | 2023-10-31 |
刘得波 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 44 | 2022-07-22至2026-10-29 | 24.70万 | 77.95万 | 2023-10-31 |
评论
苏宁环球
苏宁环球股份有限公司为苏宁环球集团旗下上市公司,于2005年在深圳证券交易所主板上市,证券代码:000718,证券简称:苏宁环球。公司以房地产开发为主营业务,同时涉足生物医药、医疗美容等多元化产业。“
苏宁环球
0
苏宁环球股权投资有限公司
统一社会信用代码91310000350728077G法定代表人张康黎注册资本10000万人民币成立日期2015-08-25企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号31
苏宁环球股权投资有限公司
0
吉林市苏宁环球有限公司
统一社会信用代码912202117911291922法定代表人李伟注册资本10000万成立日期2006-09-14企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存续工
吉林市苏宁环球有限公司
0
北京苏宁环球有限公司
统一社会信用代码911100007916043872法定代表人袁泉注册资本10000万人民币成立日期2006-08-09企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号110
北京苏宁环球有限公司
0
苏宁环球集团有限公司
房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
苏宁环球集团有限公司
0
苏宁环球传媒有限公司
统一社会信用代码91310107342465123T法定代表人韩文清注册资本55000万人民币成立日期2015-05-13企业类型其他有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号310107
苏宁环球传媒有限公司
0