贵州汇通华城股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡小兵 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2014-07-26至2026-09-12 | - | 1746万 | 2023-09-15 |
戴前列 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | - | 2023-09-15 |
吴勇 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2022-06-22至2026-09-12 | - | - | 2023-09-15 |
张晓彬 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 58 | 2014-07-26至2026-09-12 | - | 299万 | 2023-09-15 |
张炳文 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2016-05-16至2026-09-12 | - | 478.8万 | 2023-09-15 |
钟传其 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 34 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | - | 2023-09-15 |
石瑛 | 监事 | 本科 | 女 | 37 | 2024-05-16至2026-09-12 | - | - | 2024-05-17 |
杜亚君 | 职工监事 | 本科 | 女 | 44 | 2014-07-26至2026-09-12 | - | 15.07万 | 2023-09-15 |
邹振松 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 52 | 2017-09-12至2026-09-12 | - | 46.39万 | 2023-09-15 |
袁立新 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | 105.9万 | 2023-09-15 |
郭云霞 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | 20万 | 2023-09-15 |
郭林 | 总工程师 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-07-26至2026-09-12 | - | 76.9万 | 2023-09-15 |
评论