宁波柏泽供应链管理股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡逸毅 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2016-01-11至今 | - | 800万 | 2019-08-02 |
陈芸 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2016-01-09至今 | - | 320万 | 2016-11-29 |
杜晖 | 董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2016-01-09至今 | 0.00 | 80万 | 2016-11-29 |
沈国萍 | 董事,财务总监 | 高中 | 女 | 69 | 2016-01-09至今 | - | 480万 | 2016-11-29 |
施展 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2016-01-09至今 | 0.00 | 20万 | 2016-11-29 |
杨帆 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2016-08-04至今 | - | - | 2016-11-29 |
王锦波 | 职工监事 | - | - | - | 2017-03-20至今 | - | - | 2017-03-20 |
章正一 | 职工监事 | 大专 | 女 | 42 | 2016-01-08至今 | - | - | 2016-11-29 |
评论