浙江三禾竹木科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄环武 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2014-12-26至今 | - | 2469万 | 2018-05-15 |
吴方锦 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-06-22至今 | - | - | 2020-06-23 |
杨夏梅 | 董事,董事会秘书,财务总监 | - | - | - | 2018-05-08至今 | - | - | 2018-05-15 |
周爱红 | 董事 | 中专 | 女 | 40 | 2014-12-26至今 | - | 9.375万 | 2018-05-08 |
黄环清 | 董事 | 大专 | 男 | 50 | 2014-12-26至今 | - | 21.82万 | 2018-05-08 |
朱月萍 | 监事会主席 | - | - | - | 2018-05-14至今 | - | - | 2018-05-15 |
王华文 | 监事 | 中专 | 男 | 59 | 2014-12-26至今 | - | - | 2018-05-08 |
姚传飞 | 职工代表监事 | 大专 | 男 | 39 | 2020-06-22至今 | - | - | 2020-06-23 |
吴东良 | 副总经理 | 初中 | 男 | 52 | 2015-01-06至今 | - | 1031万 | 2015-07-09 |
评论