北京科蓝软件系统股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王安京 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 71 | 2016-12-12至2024-10-11 | 54.00万 | 6309万 | 2021-10-29 |
赵钧陶 | 董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2022-05-18至2024-10-11 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
吴强 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-10-12至2024-10-11 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
宁宇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-10-12至2024-10-11 | 5.000万 | - | 2021-10-12 |
史学清 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2021-10-12至2024-10-11 | 5.000万 | - | 2021-10-12 |
张文波 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-10-12至2024-10-11 | 5.000万 | - | 2021-10-12 |
李国庆 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-12-12至2024-10-11 | 103.0万 | 34.15万 | 2021-10-29 |
郑仁寰 | 董事 | 博士 | 男 | 72 | 2016-12-12至2024-10-11 | 23.92万 | - | 2021-10-12 |
王方圆 | 董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2016-12-12至2024-10-11 | 64.14万 | - | 2021-10-12 |
周海朗 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 72 | 2016-12-12至2024-10-11 | 0.00 | - | 2021-10-29 |
王缉志 | 监事 | 本科 | 男 | 83 | 2021-10-12至2024-10-11 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
敖晓振 | 职工监事 | 大专 | 女 | 37 | 2017-09-28至2024-10-11 | 17.44万 | - | 2021-10-12 |
林建军 | 首席运营官 | 硕士 | 男 | 49 | 2017-09-23至今 | - | 94.94万 | 2017-09-26 |
周旭红 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 女 | 55 | 2016-12-12至2024-10-11 | 104.3万 | 125.6万 | 2021-10-29 |
周荣 | 副总经理 | 本科 | 女 | 57 | 2016-12-12至2024-10-11 | 90.00万 | 42.1万 | 2021-10-29 |
评论
北京科蓝软件系统(南京)有限公司
统一社会信用代码91320115MA22H1FR4P法定代表人王安京注册资本1000万元人民币成立日期2020-09-21企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态迁出工商注册号32
北京科蓝软件系统(南京)有限公司
0
北京科蓝软件系统(苏州)有限公司
统一社会信用代码91320507MA1Y22MT3Y法定代表人王安京注册资本1000万成立日期2019-03-13企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号3205070
北京科蓝软件系统(苏州)有限公司
0