贵州省交通科学研究院股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马旭东 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | 204.6万 | 2024-01-19 |
夏雪 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2016-08-23至2027-01-17 | 0.00 | 151.7万 | 2024-01-19 |
张婧璇 | 董事 | 硕士 | 女 | 38 | 2019-08-07至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-19 |
冯超 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-07-28至2027-01-17 | - | 33.32万 | 2024-01-19 |
陈洁 | 董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-19 |
李藜 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 52 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | 12万 | 2024-01-19 |
刘川东 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-19 |
钟志伟 | 职工监事 | 本科 | 男 | 35 | 2024-01-12至2027-01-17 | - | - | 2024-01-16 |
苟豪 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 52 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-19 |
王丹 | 副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | 116.7万 | 2024-01-19 |
陈红锋 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 45 | 2014-03-15至2027-01-17 | - | 118.4万 | 2024-01-19 |
评论
贵州省交通科学研究院股份有限公司
贵州省交通科学研究院股份有限公司(曾用名:贵州省交通科学研究院有限责任公司),成立于2003年,西藏渝路成员,位于贵州省贵阳市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本14790万人民币,超
贵州省交通科学研究院股份有限公司
0
江苏省交通科学研究院有限公司
统一社会信用代码91320000768299820Q法定代表人朱晓宁注册资本5000万人民币成立日期2004-12-30企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态
江苏省交通科学研究院有限公司
0
湖南省交通科学研究院有限公司
统一社会信用代码91430000444876396C法定代表人王维注册资本41025.6411万人民币成立日期2001-03-23企业类型其他有限责任公司人员规模100-499人登记状态存续工商注册号
湖南省交通科学研究院有限公司
0
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年年度报告
2018 年年度报告 1 / 191 公司代码:603458 公司简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 二零一九年四月四日 2018 年年度报告 2 / 191 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
0
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2017年年度报告
2017 年年度报告 1 / 191 公司代码:603458 公司简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 二零一八年四月十八日 2017 年年度报告 2 / 191 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
0
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年年度报告
2019年年度报告 1 / 202 公司代码:603458 公司简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 二零二零年四月二十四日 2019年年度报告 2 / 202 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
0