深圳市卓翼科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李兴舫 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2022-09-26至2025-09-25 | 182.1万 | - | 2024-03-02 |
卢和忠 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2019-01-21至2025-09-25 | 128.7万 | - | 2022-09-27 |
袁友军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-01-08至2025-09-25 | 9.600万 | 2500 | 2022-09-27 |
崔小乐 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2020-01-08至2025-09-25 | 9.600万 | - | 2022-09-27 |
白厚善 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-05-30至2025-09-25 | 9.600万 | 129.1万 | 2022-09-27 |
马楠 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2022-09-26至2025-09-25 | 94.12万 | - | 2022-09-27 |
李晗 | 独立董事 | 博士 | 女 | 42 | 2023-12-27至2025-09-25 | 1100 | - | 2023-12-28 |
夏艳华 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2022-09-26至2025-09-25 | 68.31万 | - | 2022-09-27 |
曾建美 | 监事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-09-26至2025-09-25 | 37.21万 | - | 2022-09-27 |
张岚 | 职工监事 | 本科 | 女 | 37 | 2019-12-23至2025-09-25 | 26.36万 | - | 2022-09-27 |
魏志勇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-12-31至2025-09-25 | 86.89万 | 1.71万 | 2022-09-27 |
袁雄亮 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-03-22至2025-09-25 | 139.1万 | - | 2022-09-27 |
张富涵 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 31 | 2022-05-20至2025-09-25 | 49.40万 | - | 2022-09-27 |
评论