金凯(辽宁)生命科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王富民 | 董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 61 | 2020-01-01至2027-01-08 | 298.6万 | - | 2024-01-09 |
吴连萍 | 副董事长,董事,首席运营官 | 本科 | 女 | 61 | 2020-11-23至2027-01-08 | 265.2万 | - | 2024-01-09 |
贾铁成 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 47 | 2020-11-23至2027-01-08 | 143.1万 | - | 2024-01-09 |
王永灿 | 副总裁 | 博士 | 男 | 47 | 2020-11-23至2027-01-08 | 96.76万 | - | 2024-01-09 |
郭玉坤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-08-26至2027-01-08 | 10.00万 | - | 2024-01-09 |
刘媛媛 | 独立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2021-04-20至2027-01-08 | 10.00万 | - | 2024-01-09 |
游松 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-04-20至2027-01-08 | 10.00万 | - | 2024-01-09 |
宋学章 | 董事 | - | - | - | 2024-01-09至2027-01-08 | - | - | 2024-01-09 |
刘焕明 | 监事会主席 | - | - | - | 2024-01-09至2027-01-08 | - | - | 2024-01-09 |
李昌浩 | 监事 | 硕士 | 男 | 35 | 2021-04-20至2027-01-08 | 0.00 | - | 2024-01-09 |
王乃伟 | 职工监事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-01-03至2027-01-08 | 53.15万 | - | 2023-12-21 |
王琦 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-11-23至2027-01-08 | 115.6万 | - | 2024-01-09 |
评论