山东昌隆建设咨询股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李鲁青 | 董事长,董事 | 大专 | 女 | 64 | 2016-03-07至今 | - | 155.5万 | 2016-07-26 |
李鹏 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 37 | 2016-04-06至今 | - | - | 2016-07-26 |
曹传宗 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2016-03-07至今 | - | 1.31万 | 2016-07-26 |
薄江 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2016-03-07至今 | - | 1.31万 | 2016-07-26 |
綦海鹰 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-03-07至今 | 0.00 | 400.9万 | 2016-07-26 |
李帅 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2016-03-07至今 | - | - | 2016-07-26 |
梁泽笋 | 监事 | 大专 | 男 | 42 | 2017-02-07至今 | - | - | 2017-02-07 |
赵迎欣 | 职工监事 | 中专 | 女 | 27 | 2018-11-16至今 | - | - | 2018-11-16 |
张蕊 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 41 | 2018-03-07至今 | - | - | 2018-03-07 |
评论