常州市筑友展示科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱栋梁 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | 1072万 | 2022-01-06 |
巢坚 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2021-12-27 |
周荣新 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2021-12-27 |
刘华婷 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 32 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2022-01-06 |
沈晓波 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2024-01-17 |
孙晓宇 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 33 | 2020-03-23 至 2024-12-24 | - | - | 2022-01-06 |
孙明玉 | 监事 | 初中 | 男 | 48 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2021-12-27 |
朱佳红 | 监事 | 中专 | 女 | 45 | 2018-12-25 至 2024-12-24 | - | - | 2021-12-27 |
评论