仙鹤股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王敏良 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2015-11-20至2025-03-17 | 59.53万 | - | 2022-03-19 |
王敏强 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 65 | 2015-11-20至2025-03-17 | 56.00万 | - | 2022-03-19 |
王敏岚 | 董事,常务副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2015-11-20至2025-03-17 | 55.00万 | - | 2022-03-19 |
王明龙 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2015-11-20至2025-03-17 | 0.00 | 1002万 | 2022-03-19 |
吴仲时 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-11-02至2025-03-17 | 10.00万 | - | 2022-03-19 |
杨旭 | 独立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2022-03-18至2025-03-17 | 10.00万 | - | 2022-03-19 |
周子学 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2022-03-18至2025-03-17 | 10.00万 | - | 2022-03-19 |
王敏文 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-03-18至2025-03-17 | 0.00 | - | 2022-03-19 |
张仕超 | 监事 | 大专 | 男 | 40 | 2024-01-16至2025-03-17 | 0.00 | - | 2024-01-17 |
李辛夫 | 职工监事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-03-18至2025-03-17 | 39.25万 | - | 2022-03-19 |
王昱哲 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2015-11-20至2025-03-17 | 40.49万 | - | 2022-03-19 |
戴贤中 | 副总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2015-11-20至2025-03-17 | 39.70万 | - | 2022-03-19 |
张家明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2022-03-18至2025-03-17 | 39.69万 | - | 2022-03-19 |
李志敏 | 副总经理 | 大专 | 男 | 66 | 2015-11-20至2025-03-17 | 40.04万 | - | 2022-03-19 |
骆志荣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2022-03-18至2025-03-17 | 0.00 | - | 2022-03-19 |
史君齐 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2022-03-18至2025-03-17 | 39.44万 | - | 2022-03-19 |
张诚 | 总工程师 | 本科 | 男 | 60 | 2022-03-18至2025-03-17 | 39.70万 | - | 2022-03-19 |
评论