迈赫机器人自动化股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王金平 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2017-09-01至2025-01-06 | 36.09万 | - | 2022-01-10 |
张开旭 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2022-01-07至2025-01-06 | 36.15万 | - | 2022-12-23 |
宁向东 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-01-07至2025-01-06 | 9.000万 | - | 2022-01-07 |
袁长明 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2022-01-07至2025-01-06 | 9.000万 | - | 2022-01-07 |
王绪平 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2017-09-01至2025-01-06 | 36.09万 | 450万 | 2022-01-07 |
张延明 | 董事 | 大专 | 男 | 42 | 2016-01-01至2025-01-06 | 36.21万 | - | 2022-01-07 |
徐烟田 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2010-01-01至2025-01-06 | 0.00 | 750万 | 2022-01-07 |
范洪义 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-03-27至2025-01-06 | 9.000万 | - | 2022-01-07 |
卢中庆 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 50 | 2023-01-10至2025-01-06 | 30.44万 | - | 2023-01-10 |
于金伟 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 56 | 2017-08-01至2025-01-06 | 10.54万 | - | 2022-01-10 |
李炜 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-01-10至2025-01-06 | 18.15万 | - | 2023-01-10 |
臧运利 | 监事 | 大专 | 男 | 49 | 2010-01-01至2025-01-06 | 20.75万 | - | 2022-01-07 |
刘海燕 | 财务总监 | 本科 | 女 | 39 | 2022-12-22至2025-01-06 | 21.96万 | - | 2022-12-23 |
朱明升 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2022-10-26至2025-01-06 | 24.09万 | - | 2022-10-27 |
评论
迈赫机器人自动化股份有限公司
迈赫机器人自动化股份有限公司(曾用名:山东迈赫自动化装备股份有限公司),成立于2010年,山东迈赫成员,位于山东省潍坊市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本13334万人民币,超
迈赫机器人自动化股份有限公司
0
迈赫机器人MHAUTO
迈赫股份是一家专注于为用户提供智能装备系统、智慧物联系统、规划设计与EPC服务的高新技术企业,下设三个事业部一个研究院,在天津设立全资子公司:中汽迈赫(天津)工程设计研究院,在济南、青岛、潍坊、无锡设
迈赫机器人MHAUTO
0
柳州中科机器人自动化股份有限公司
企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码91450200340321361G法定代表人郑小龙成立日期2015-05-19注册资本1100万人民币工商注册号45020
柳州中科机器人自动化股份有限公司
0