马鞍山新康达磁业股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈小林 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 66 | 2020-07-01至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
陈实 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2011-11-24至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
李光银 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
周飞平 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 65 | 2020-07-01至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
杨洋 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-07-01至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
徐郭民 | 监事 | 中专 | 男 | 45 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
李克利 | 监事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
刘霞峰 | 监事 | 大专 | 男 | 48 | 2020-07-01至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
赵光 | 副总经理 | 本科 | 男 | 64 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
刘春琴 | 副总经理 | - | 女 | 55 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
周建华 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2024-01-29 |
评论
马鞍山新康达磁业股份有限公司
马鞍山新康达磁业股份有限公司(曾用名:马鞍山新康达磁业有限公司),成立于2011年,新康达成员,位于安徽省马鞍山市,是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本12000万人民币,超过了99%
马鞍山新康达磁业股份有限公司
0
马鞍山新康达磁业有限公司
软磁铁氧体颗粒料、磁芯及其他磁性材料、元器件加工、生产、批发零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)
马鞍山新康达磁业有限公司
0
南京新康达磁业股份有限公司
南京新康达磁业股份有限公司(曾用名:南京新康达磁业有限公司),成立于1999年,新康达成员,位于江苏省南京市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本3190.8万人民币,
南京新康达磁业股份有限公司
0
宁波西磁磁业发展股份有限公司
企业类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码913302007532556225法定代表人吴望蕤成立日期2003-08-29注册资本7079万人民币工商注册号330200
宁波西磁磁业发展股份有限公司
0
香磁磁业
东京磁铁(香港)有限公司于1988年投资创立了香磁磁业(深圳)有限公司。公司坐落于深圳城西,享有着知名的地理位置,距离香港机场2个小时,距离深圳机场15分钟,距离市区45分钟。作为一家专业研发,生产,
香磁磁业
0
苏州天源磁业股份有限公司
苏州天源磁业股份有限公司(曾用名:苏州天源磁业有限公司),成立于2011年,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8450.31万人民币,超过了96%的
苏州天源磁业股份有限公司
0
上海华源磁业股份有限公司
上海华源磁业股份有限公司(曾用名:上海华源磁业有限公司),成立于2002年,华源磁业成员,位于上海市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本8770.1万人民币,超过了94%的上
上海华源磁业股份有限公司
0