南京沃阁酒店管理股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程剑凯 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 53 | 2016-06-22至今 | - | 459万 | 2019-05-20 |
肖艺 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
胡浩文 | 董事 | 高中 | 男 | 51 | 2016-06-22至今 | 0.00 | - | 2016-11-15 |
王涛 | 董事 | 高中 | 男 | 43 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
张学志 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
毛升东 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 56 | 2016-07-26至今 | 0.00 | - | 2016-11-15 |
黄秀云 | 监事 | 大专 | 女 | 43 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
刘艳 | 职工监事 | 大专 | 女 | 42 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
王晋文 | 财务总监 | 大专 | 男 | 52 | 2016-06-22至今 | - | - | 2016-11-15 |
评论