万马科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张禾阳 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 39 | 2018-07-20至2024-08-04 | 0.00 | 1236万 | 2021-08-06 |
闫楠 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-05-17至2024-08-04 | 68.89万 | - | 2023-05-18 |
姚伟国 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-07-20至2024-08-04 | 0.00 | - | 2021-08-06 |
张珊珊 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2015-07-20至2024-08-04 | 0.00 | 154.4万 | 2021-08-06 |
姜烨 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 女 | 40 | 2022-10-10至2024-08-04 | 65.00万 | - | 2022-10-11 |
宋广华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-08-05至2024-08-04 | 5.950万 | - | 2021-08-06 |
严华丰 | 独立董事 | 大专 | 男 | 49 | 2021-08-05至2024-08-04 | 5.950万 | - | 2021-08-06 |
郑梅莲 | 独立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2021-08-05至2024-08-04 | 5.950万 | - | 2021-08-06 |
朱正翔 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2022-10-10至2024-08-04 | 69.00万 | - | 2022-10-11 |
徐兰芝 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 47 | 2019-08-02至2024-08-04 | 0.00 | - | 2021-08-06 |
江国强 | 监事 | 大专 | 男 | 56 | 2023-05-17至2024-08-04 | 22.00万 | - | 2023-05-18 |
王丽娜 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2019-06-04至2024-08-04 | 19.00万 | - | 2021-08-06 |
朱青芳 | 财务总监 | 大专 | 女 | 50 | 2023-05-17至2024-08-04 | 50.00万 | - | 2023-05-18 |
刘先 | 副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2024-03-28至2024-08-04 | - | - | 2024-03-30 |
李勋宏 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-08-05至2024-08-04 | 67.98万 | - | 2021-08-06 |
评论
佛山万马电子科技有限公司
研发、制造、销售:电子元气件、电子、电器产品、传感器、电路板、五金、节能环保产品;国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
佛山万马电子科技有限公司
0
四川省万马机械制造有限公司
一般项目:农业机械制造;畜牧机械制造;物联网设备制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧副渔业专业机械的制造;机械零件、零部件加工;物联网应用服务;农副食品加工专用设备制造;机械电气设备制造;智
四川省万马机械制造有限公司
0
广东万马轴承有限公司
一般项目:轴承制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承销售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品批发;电气设备销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;润滑油加工、制造(不含危险化学品)
广东万马轴承有限公司
0