江苏埃森能源股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈建国 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2024-02-02至2024-05-31 | - | - | 2024-02-02 |
李政 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2024-03-18至2024-05-31 | - | - | 2024-03-18 |
陶婷 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2024-03-18至2024-05-31 | - | - | 2024-03-18 |
刘轶 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-01-30至2024-05-31 | - | - | 2024-01-30 |
周志刚 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2024-01-30至2024-05-31 | - | - | 2024-01-30 |
许庭 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2024-03-21至2024-05-31 | - | - | 2024-03-21 |
杜佳杰 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-01-30至2024-05-31 | - | - | 2024-01-30 |
陶雄 | 职工监事 | 高中 | 男 | 45 | 2024-01-26至2027-05-12 | - | - | 2024-05-13 |
沈玉芬 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 49 | 2024-01-12至2024-05-31 | - | - | 2024-01-15 |
成芳 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 46 | 2021-06-01至2024-05-31 | - | - | 2021-06-01 |
评论