武汉宝特龙科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪林安 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2017-11-28至今 | - | 920.4万 | 2017-11-29 |
崔铮 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2017-11-28至今 | 0.00 | - | 2017-11-29 |
陈美芬 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2017-11-28至今 | 0.00 | - | 2017-11-29 |
高卫军 | 董事 | 高中 | 男 | 50 | 2017-11-28至今 | 0.00 | - | 2017-11-29 |
赵夕明 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2019-12-13至今 | 0.00 | - | 2019-12-16 |
蔡明件 | 监事会主席 | - | - | - | 2017-11-28至今 | 0.00 | - | 2017-11-29 |
宁俐 | 监事 | 大专 | 女 | 58 | 2017-11-28至今 | - | - | 2017-11-29 |
唐浩 | 职工监事 | 本科 | 男 | 49 | 2017-11-28至今 | - | - | 2017-11-29 |
罗红兵 | 财务负责人 | - | - | - | 2016-01-15至今 | - | - | 2017-11-29 |
程宝庆 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 63 | 2017-11-28至今 | - | 28.3万 | 2017-11-29 |
评论