北京天助畅运医疗技术股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2009-10-19至今 | - | 2752万 | 2023-03-25 |
许来正 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2021-08-01至今 | 6.330万 | - | 2023-03-25 |
顾磊敏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2021-08-01至今 | 6.330万 | - | 2023-03-25 |
彭学军 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-08-01至今 | 6.330万 | - | 2023-03-25 |
郑志国 | 董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 51 | 2016-12-12至今 | 195.2万 | 24万 | 2023-03-25 |
孔繁智 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2018-05-16至今 | - | 234万 | 2023-03-25 |
孟凯 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2009-10-19至今 | - | 977.9万 | 2023-03-25 |
马进 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-12-12至今 | - | 1541万 | 2023-03-25 |
董燕艳 | 监事 | 本科 | 女 | 53 | 2020-06-01至今 | - | - | 2023-03-25 |
朱金山 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2019-04-12至今 | 21.75万 | - | 2023-03-25 |
郭丽媛 | 财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2017-04-06至今 | 84.11万 | - | 2023-03-25 |
张向东 | 副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2021-05-23至今 | 61.08万 | - | 2023-03-25 |
谢青松 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2021-05-23至今 | 84.14万 | - | 2023-03-25 |
评论
天畅智运
天津天畅智运科技有限公司隶属于全球新能源企业五百强、中国新能源动力电池行业龙头企业——天能集团麾下浙江天畅供应链管理有限公司的全资子公司,是国内基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的货运调
天畅智运
0
北京清畅电力技术股份有限公司
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;建设工程项目管理;工程勘察设计;销售建筑材料(不含实体店铺经营)、五金交电(不含实体店铺经营);生产高压成套设备、自动化开关控制装置、新能源汽车充放电
北京清畅电力技术股份有限公司
0
北京水木天蓬医疗技术有限公司
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械II类;计算机系统集成;技术进出口、货物进出口、代理进出口;仪器仪表修理;销售第三类医疗器
北京水木天蓬医疗技术有限公司
0