广东玉兰集团股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万庆棠 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2015-01-21至2026-05-15 | - | 3697万 | 2023-05-17 |
余菁 | 董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2015-01-21至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
王小辉 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-05-19至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
代允涛 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-05-19至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
周志强 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-05-19至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
肖伟 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-05-19至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
郭永强 | 监事会主席 | - | 男 | 53 | 2020-05-19至2026-05-15 | - | 6.3万 | 2023-05-17 |
郭银锡 | 职工监事 | 本科 | 女 | 34 | 2015-01-21至2026-05-15 | - | - | 2023-04-26 |
费巍 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-04-28至2026-05-15 | - | - | 2023-04-26 |
黄嘉欣 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 32 | 2021-04-22至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
评论
广东金玉兰包装机械有限公司
包装专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);印刷专用设备制造;日用化工专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备销售;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;油墨销售(不
广东金玉兰包装机械有限公司
0
广东明珠集团股份有限公司
广东明珠集团股份有限公司(曾用名:广东明珠球阀集团股份有限公司),成立于1994年,兴宁市明珠投资集团成员,位于广东省梅州市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本76920.5771万人民币
广东明珠集团股份有限公司
0
广东海印集团股份有限公司
广东海印集团股份有限公司(曾用名:广东海印永业(集团)股份有限公司),成立于1981年,广州海印实业集团成员,位于广东省广州市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本250924.4757万人民币
广东海印集团股份有限公司
0
广东南天教育集团股份有限公司
教育咨询;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示活动;体育赛事的组织策划;教育文化活动组织策划;自费出国留学中介服务;成人高考辅导、成人非学历教
广东南天教育集团股份有限公司
0
广东韶能集团股份有限公司
广东韶能集团股份有限公司,成立于1993年,韶关市工业资产经营成员,位于广东省韶关市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本108055.1669万人民币,超过了99%的广东省同行
广东韶能集团股份有限公司
0
广东金马旅游集团股份有限公司
广东金马旅游集团股份有限公司,成立于1993年,国家能源投资集团成员,位于广东省潮州市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本100914.8298万人民币,超过了99%的广东省同行,实缴资本
广东金马旅游集团股份有限公司
0
广东英科集团股份有限公司
广东英科集团股份有限公司(曾用名:东莞市英科水墨有限公司),成立于1998年,位于广东省东莞市,是一家以从事印刷和记录媒介复制业为主的企业。企业注册资本4100万人民币,超过了98%的广东省同行,实缴
广东英科集团股份有限公司
0