启迪设计集团股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴雅萍 | 董事长,董事 | 硕士 | 女 | 62 | 2015-05-19至今 | 101.0万 | 425.9万 | 2021-05-25 |
查金荣 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-05-25至今 | 102.0万 | 355.7万 | 2021-05-25 |
袁金兴 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-24至今 | 82.66万 | 16.64万 | 2021-05-24 |
丁洁民 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2021-05-24至今 | 10.00万 | - | 2021-05-24 |
华亮 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2018-05-28至今 | 97.52万 | 69.42万 | 2021-05-25 |
杨忆风 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2018-08-01至今 | 10.00万 | - | 2021-05-24 |
梁芬莲 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2018-05-28至今 | 10.00万 | - | 2021-05-24 |
范永明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2018-05-28至今 | 10.00万 | - | 2021-05-24 |
蔡爽 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 48 | 2021-05-24至今 | 99.61万 | 41.34万 | 2021-05-25 |
张斌 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2021-02-25至今 | 96.50万 | 18.37万 | 2021-05-25 |
胡旭明 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-11-09至今 | 88.00万 | 9万 | 2023-11-09 |
赵宏康 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-05-25至今 | 72.75万 | 11.7万 | 2021-05-25 |
苏鹏 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-05-24至今 | 81.16万 | 3.64万 | 2021-05-24 |
张帆 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2021-05-07至今 | 70.96万 | - | 2021-05-08 |
朱江川 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-04-26至今 | 90.03万 | - | 2021-05-25 |
王云峰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-02-20至今 | 54.08万 | - | 2023-02-20 |
袁雪芬 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 55 | 2021-05-25至今 | 97.61万 | 45.83万 | 2021-05-25 |
评论