丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王化新 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | 3530万 | 2018-08-27 |
马贵典 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 58 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | 1270万 | 2018-08-27 |
子宏文 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 48 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | 130万 | 2018-08-27 |
汪绍林 | 董事 | 大专 | 男 | 61 | 2017-04-18至2024-09-02 | - | 12万 | 2018-08-27 |
艾春雨 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-08-12至2024-09-02 | 0.00 | 659.9万 | 2018-08-27 |
连云生 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 61 | 2015-08-12至2024-09-02 | 0.00 | 12万 | 2018-08-27 |
和松园 | 监事 | 大专 | 男 | 56 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | 12万 | 2018-08-27 |
李友琴 | 职工监事 | 大专 | 女 | 38 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | - | 2018-08-09 |
木占先 | 副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2015-08-12至2024-09-02 | - | 15万 | 2018-08-27 |
评论