北京华峰测控技术股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙镪 | 董事长,董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-07-23至2026-12-24 | 296.3万 | 2.628万 | 2023-12-26 |
夏克金 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-12-25至2026-12-24 | 0.00 | - | 2023-12-26 |
叶陈刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-12-25至2026-12-24 | 0.00 | - | 2023-12-26 |
蔡琳 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2017-11-23至2026-12-24 | 338.1万 | 3.075万 | 2023-12-26 |
徐捷爽 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2017-11-23至2026-12-24 | 586.3万 | 4.6万 | 2023-12-26 |
董庆刚 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-12-25至2026-12-24 | 0.00 | - | 2023-12-26 |
赵运坤 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-01-05至2026-12-24 | 190.2万 | - | 2023-12-26 |
张勇 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-12-25至2026-12-24 | 0.00 | - | 2023-12-26 |
崔卫军 | 职工监事 | 大专 | 男 | 52 | 2017-11-23至2026-12-24 | 93.85万 | - | 2023-12-23 |
黄颖 | 财务总监 | 本科 | 女 | 32 | 2023-12-25至2026-12-24 | 66.92万 | 1971 | 2023-12-26 |
居宁 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 35 | 2023-03-13至2026-12-24 | 167.5万 | 1.095万 | 2023-12-26 |
周鹏 | 总工程师,首席技术专家 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-06-04至今 | 129.1万 | 1.942万 | 2023-12-26 |
评论