苏州天孚光通信股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹支农 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2014-10-08至2026-11-30 | 160.3万 | - | 2023-12-02 |
欧洋 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 56 | 2014-10-08至2026-11-30 | 143.8万 | - | 2023-12-02 |
王志弘 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-10-08至2026-11-30 | 103.6万 | 97.91万 | 2023-12-02 |
朱松根 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-12-01至2026-11-30 | 4.770万 | 1.35万 | 2023-12-01 |
路琳 | 独立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2023-12-01至2026-11-30 | 8000 | - | 2023-12-01 |
耿慧敏 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2020-12-04至2026-11-30 | 9.600万 | - | 2023-12-01 |
王显谋 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2017-11-10至2026-11-30 | 130.8万 | - | 2023-12-02 |
李恒宇 | 监事 | 中专 | 男 | 43 | 2017-11-10至2026-11-30 | 49.55万 | - | 2023-12-01 |
于守妍 | 职工监事 | 大专 | 女 | 41 | 2017-10-18至2026-11-30 | 28.10万 | - | 2023-11-13 |
吴文太 | 财务总监 | 本科 | 男 | 42 | 2020-10-22至2026-11-30 | 88.16万 | 1.62万 | 2023-12-02 |
陈凯荣 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2017-08-07至2026-11-30 | 173.8万 | 6.3万 | 2023-12-02 |
评论
苏州天孚光通信股份有限公司
苏州天孚光通信股份有限公司(曾用名:苏州天孚精密陶瓷有限公司),成立于2005年,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本39488.6777万人民币,超
苏州天孚光通信股份有限公司
0
天孚
以生产智防安全门/防盗门/防火门/非标门/铝合金门窗等各类门窗为主,集科研/设计/制造/销售/服务于一体的大型集团公司甘肃天孚实业集团有限公司创立于2009年(其前身是2003年成立的白银天孚门窗业有
天孚
0
苏州天孚仁和投资管理有限公司
统一社会信用代码91320505774698086J法定代表人邹支农注册资本160万人民币成立日期2005-06-08企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号
苏州天孚仁和投资管理有限公司
0