杭州图南电子股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈宝成 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2012-03-12至2025-08-07 | - | 1382万 | 2023-06-28 |
刘伟 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-01-06至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
张根源 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2021-01-06至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
徐杰震 | 独立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2021-01-06至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
赵震 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2012-04-01至2025-08-07 | - | 394.8万 | 2023-06-28 |
欧阳明标 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2012-04-01至2025-08-07 | - | 271.4万 | 2023-06-28 |
陈龙斌 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2012-05-01至2025-08-07 | - | 271.4万 | 2023-06-28 |
章惠来 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 45 | 2016-06-01至2025-08-07 | - | 197.6万 | 2023-06-28 |
杨楠 | 监事 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-01-06至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
唐杰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 30 | 2022-04-02至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
吕敏 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 35 | 2020-09-14至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
金英昕 | 董事会秘书 | 大专 | 女 | 31 | 2020-09-14至2025-08-07 | - | - | 2023-06-28 |
评论
杭州奥腾电子股份有限公司
杭州奥腾电子股份有限公司,成立于2004年,位于浙江省杭州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本7358.5106万人民币,超过了99%的浙江省同行,实缴资本7358.5106万
杭州奥腾电子股份有限公司
0
杭州中安电子股份有限公司
制造:电子元器件的老化筛选测试设备;批发、零售:仪器仪表,普通机械、电器机械及器材,化工产品及原料(除化学危险品及第一类易制毒化学品),办公自动化设备,五金交电;服务:电子元器件的老化筛选测试设备、计
杭州中安电子股份有限公司
0
杭州多宝电子股份有限公司
杭州多宝电子股份有限公司(曾用名:杭州多宝电子有限公司),成立于1994年,位于浙江省杭州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本4106万人民币,超过了91%的浙江省
杭州多宝电子股份有限公司
0
杭州科丰电子股份有限公司
别称杭州科丰电子有限公司统一社会信用代码91330100691729609N法定代表人王敏注册资本1320万人民币成立日期2009-07-31地址浙江省/杭州市/临平区/塘栖镇/杭州钱江经济开发区顺风
杭州科丰电子股份有限公司
0