北京中广瑞波科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵强华 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-07-04至2024-07-18 | - | 557.2万 | 2021-07-19 |
朱旭东 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2015-07-04至2024-07-18 | - | - | 2021-07-19 |
郑慧卿 | 董事 | 硕士 | 女 | 65 | 2015-07-04至2024-07-18 | 0.00 | 775万 | 2021-07-19 |
刘杰 | 董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2016-09-18至2024-07-18 | 0.00 | 264万 | 2021-07-19 |
杨志伟 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2016-09-18至2024-07-18 | 0.00 | - | 2021-07-19 |
徐勉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 67 | 2015-07-04至2024-07-18 | 0.00 | 192.7万 | 2021-07-19 |
邹俊伟 | 监事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-07-04至2024-07-18 | 0.00 | - | 2021-07-19 |
张城 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-07-04至2024-07-18 | - | - | 2021-07-19 |
王千帆 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 52 | 2023-08-23至2024-07-18 | - | - | 2023-08-23 |
评论
北京中广瑞波科技股份有限公司
北京中广瑞波科技股份有限公司(曾用名:北京中广瑞波科技有限公司),成立于2000年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本4029万人民币,超过了96%的北京市同行,实缴
北京中广瑞波科技股份有限公司
0
中广瑞波
北京中广瑞波科技股份有限公司(以下简称“中广瑞波”)成立于2000年,是国家支持的高新技术企业。2015年11月12日,中广瑞波成功挂牌新三板,股票代码为834240,2017年5月31日,中广瑞波凭
中广瑞波
0
北京中广上洋科技股份有限公司
计算机软件、信息技术设备、视音频设备类产品、数据处理的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;销售计算机、计算机软件及辅助设备、广播电视设备(卫星电视广播地面接收设施除外);
北京中广上洋科技股份有限公司
0
北京中广通业信息科技股份有限公司
北京中广通业信息科技股份有限公司(曾用名:北京中广通业信息科技有限公司),成立于2010年,中广通业成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本5000.0001万人民币
北京中广通业信息科技股份有限公司
0