宁波永成双海汽车部件股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王小龙 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2013-06-09至2025-09-22 | - | 2781万 | 2022-09-23 |
葛支佐 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 高中 | 男 | 58 | 2014-05-18至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
邬海军 | 董事 | 高中 | 男 | 49 | 2013-06-09至2025-09-22 | 0.00 | 1060万 | 2022-09-23 |
孔叶子颖 | 董事 | 大专 | 女 | 44 | 2013-06-09至2025-09-22 | 0.00 | 822.6万 | 2022-09-23 |
杨辣 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2013-06-09至2025-09-22 | 0.00 | 268.3万 | 2022-09-23 |
张燕 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 40 | 2021-08-27至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
应晓校 | 监事 | 高中 | 男 | 51 | 2022-09-23至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
吴日升 | 监事 | - | 男 | 42 | 2022-09-23至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
评论