横店集团东磁股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任海亮 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 48 | 2022-01-26至2026-03-28 | 125.4万 | 209万 | 2023-03-30 |
厉宝平 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-04-01至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-30 |
徐文财 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2005-03-01至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-30 |
胡天高 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2008-03-18至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-30 |
杨柳勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-04-02至2026-03-28 | 9.290万 | - | 2023-03-30 |
吕岩 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2020-04-02至2026-03-28 | 9.290万 | - | 2023-03-30 |
贾锐 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-03-29至2026-03-28 | 7.500万 | - | 2023-03-30 |
厉国平 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2017-04-11至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-30 |
葛向全 | 监事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-03-29至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-30 |
闫宏光 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 37 | 2023-03-29至2026-03-28 | 64.62万 | - | 2023-03-30 |
郭健 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-12-11至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-12-12 |
何悦 | 总经理 | 博士 | 男 | 45 | 2024-02-01至2026-03-28 | 83.05万 | - | 2024-02-02 |
吴雪萍 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2005-03-01至2026-03-28 | 60.97万 | 7.712万 | 2023-03-30 |
任晓明 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2005-03-01至2026-03-28 | 85.60万 | 1.6万 | 2023-03-30 |
郭晓东 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2011-05-20至2026-03-28 | 84.30万 | 2.23万 | 2023-03-30 |
郭帅 | 副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2024-02-01至2026-03-28 | - | - | 2024-02-02 |
评论