国邦医药集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱家军 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 59 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 212.9万 | 5488万 | 2022-11-04 |
廖仕学 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 201.6万 | - | 2022-11-04 |
姚礼高 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 48 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 167.6万 | - | 2022-11-04 |
吕方方 | 副总裁 | 本科 | 女 | 47 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 192.0万 | 174万 | 2022-11-04 |
李琦斌 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 41 | 2022-11-03 至 2025-11-02 | 180.2万 | - | 2022-11-04 |
龚裕达 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 大专 | 男 | 56 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 155.0万 | 496.9万 | 2022-11-04 |
竺亚庆 | 董事 | 大专 | 男 | 57 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 155.2万 | 745.3万 | 2022-11-04 |
任明川 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 14.00万 | - | 2022-11-04 |
吴晓明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 70 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 14.00万 | - | 2022-11-04 |
张晟杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 14.00万 | - | 2022-11-04 |
孟仲建 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 57 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 128.6万 | 174万 | 2022-11-04 |
刘萃萃 | 监事 | 大专 | 女 | 39 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 66.06万 | - | 2022-11-04 |
林志鸣 | 职工监事 | 本科 | 男 | 59 | 2019-10-18 至 2025-11-02 | 19.38万 | - | 2022-11-04 |
评论