上海步科自动化股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐咚 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2018-04-18至2027-04-16 | 74.16万 | 1016万 | 2024-04-18 |
温安林 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2024-04-17至2027-04-16 | - | - | 2024-04-18 |
彭钦文 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-04-17至2027-04-16 | - | - | 2024-04-18 |
胡红智 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2024-04-17至2027-04-16 | - | - | 2024-04-18 |
池家武 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2012-05-01至2027-04-16 | 28.74万 | 340万 | 2024-04-18 |
王石泉 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2015-04-01至2027-04-16 | 60.01万 | - | 2024-04-18 |
曹海 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2024-04-17至2027-04-16 | 66.11万 | - | 2024-04-18 |
唐雪艳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 38 | 2024-04-17至2027-04-16 | 15.11万 | - | 2024-04-18 |
李娜 | 监事 | 本科 | 女 | 52 | 2021-11-16至2027-04-16 | 14.92万 | - | 2024-04-18 |
刘芳芳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 34 | 2024-04-17至2027-04-16 | - | - | 2024-03-27 |
刘耘 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 42 | 2021-10-27至2027-04-16 | 35.60万 | - | 2024-04-18 |
评论